MOCAH : Co-Responsables : Amel Yessad, François Bouchet
7 Permanents
Bouchet François (Maître de Conférences, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 |
Carron Thibault (Maître de Conférences [HDR], Université Savoie Mont Blanc) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 |
Labat Jean-Marc (Professeur Émérite, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/526 |
Lallé Sébastien (Maître de Conférences, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517 |
Luengo Vanda (Professeure, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/519 |
Muratet Mathieu (Maître de Conférences, INSHEA) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/521 |
Yessad Amel (Maitresse de Conférences, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/521 |
Personnels administratifs et techniques (en commun avec d’autres équipes)
Cuzin Vincent (Ingénieur, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/411 |
Gayat Benoît (Ingénieur, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405 |
Kamdem Eugène (Administratif, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/212 |
Meteillor Stéphanie (Administratif, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/222 |
6 Doctorants
Guigon Gaëlle | Extérieur |
Kirouchenassamy Badmavasan | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 |
Nebel Leo | Extérieur CIFRE |
Quelennec Katia | Extérieur |
Sergent Thomas | Extérieur |
Verger Mélina | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 |
Associé
Noël Yves (Maître de Conférences, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517 |
3 Invités ces 12 derniers mois
Baron Monique (du 01/01/2024 au 30/11/2024) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/526 |
Sylla Khalifa (du 13/12/2023 au 22/12/2023) | |
Švábenský Valdemar (du 04/09/2023 au 29/09/2023) |
Stagiaires
El montaser Osmane, Lacchini NoahDocteur depuis moins d'un an
Hernandez JérômeAncien membre
Hernandez Jérômeseptembre 2024