SYEL : Team leaders : Khalil Hachicha, Farouk Vallette
9 Titular del Personal Académico y de Investigación
Alexandre Annick (Associate Professor, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/503 |
Denoulet Julien (Profesor universitario, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/512 |
Feruglio Sylvain (Associate Professor [HDR], Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/514 |
Garda Patrick (Profesor Emérito, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/506 |
Granado Bertrand (Profesor titular, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/516 |
Hachicha Khalil (Associate Professor [HDR], Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/512 |
Pinna Andrea (Profesor titular, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/510 |
Sahbi Hichem (Encargado de investigación [HDR], CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/506 |
Vallette Farouk (Profesor universitario, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/514 |
Personal administrativo y técnico (en común con otros equipos)
Bouyer Manuel (Ingeniero de investigación, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414 |
Chaput Jean-Paul (Ingeniero, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 |
Lam Marie Véronique (Personal Administrativo, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/222 |
Rhouni Amine (Ingeniero de investigación, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/518 |
6 Estudiantes de doctorado
Del cistia-Gallimard Caroline | Externo |
Demagh Lokmane | Externo CIFRE |
Enescu Victor (Profesor asistente, Bourse EDITE) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 |
Giasemis Fotis (Profesor asistente, ) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 |
Martin Garance (ATER, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/516 |
Wang Wenzheng (Profesor asistente, ) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/520 |
Personal administrativo y técnico (exclusivamente dedicado al equipo)
Ahamada Nawfal (Temporary Research engineer, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/520 |
El Missaoui Imane (Ingeniero, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 |
Asociado
Ugon Adrien (Búsqueda) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/510 |
2 Invitados Los últimos 12 meses
Saliba Ibrahim (de 02/11/2023 a 31/10/2024) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/520 |
Vergara Sanchez Diana Laura (de 03/04/2023 a 03/04/2024) |
Asistente de Investigación (en periodo de practica)
Li YongDoctores desde hace menos de un año
Dupont Robin, Marsal Rémi, Mba Mathieu LeonelAntiguos miembros
Dupont Robin, Marsal Rémi, Mba Mathieu Leonelseptiembre 2024