PEQUAN : Verantwortliche(r) : Fabienne Jézéquel
7 Permanente Mitarbeiter
Béréziat Dominique (Associate Professor [HDR], Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/336 |
Graillat Stef (Professor, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/313 |
Hilaire Thibault (Assistenzprofessoren, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/322 |
Jézéquel Fabienne (Associate Professor [HDR], Université Panthéon-Assas) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 |
Jolivet Pierre (Forschungsbeauftragter (habilitiert), CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 |
Mary Théo (Suche, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/334 |
Ménissier-Morain Valérie (Associate Professor, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/320 |
Verwaltungs- und technisches Personal (zu mehreren Gruppen gemeinsam gehörig)
El Habchi Noura (Verwaltungsangestellte, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/201 |
Kabassanov Konstantin (Ingenieur, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410 |
Le Roux Pierre-Emmanuel (Ingenieur, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412 |
M'Baka Cyriaque (Ingenieur, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/416 |
Voets Sabine (Verwaltungsangestellte, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/226 |
6 Doktoranten
Archambault Théo | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 |
Dorfsman Hugo | Ausserhalb |
Ferro Quentin | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 |
Garcia Pierre | Ausserhalb CIFRE |
Lesnoff Dimitri (Studentischer Mitarbeiter/Tutor (Moniteur), Bourse EDITE) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 |
Molina Roméo | Ausserhalb |
3 PostDoktoranten
Guillet Clément | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 |
Jang Yongseok | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/301 |
Jego Antoine | Ausserhalb |
Assoziierter
Chesneaux Jean-Marie (Suche [HDR]) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/330 |
6 Gäste In den vergangenen 12 Monaten
Fidelin Hugo (von 01.11.2023 bei 30.09.2026) | |
Mezzarobba Marc (von 01.12.2020 bei 31.01.2025) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 |
Charantonis Anastase (von 08.07.2023 bei 31.12.2024) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/336 |
Filoche Arthur (von 01.12.2022 bei 01.10.2024) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 |
Martin Boris (von 12.02.2024 bei 23.02.2024) | |
Mukunoki Daichi (von 21.09.2023 bei 11.10.2023) |
Praktikanten
Catoni Nicolas, Xu AudicDoktor seit weniger als einem Jahr
Gerest MatthieuEhemaliges Mitglied
Gerest MatthieuSeptember 2024