SYEL : Co-Responsables : Khalil Hachicha, Farouk Vallette
9 Permanents
Alexandre Annick (Maitresse de Conférences, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/503 |
Denoulet Julien (Maître de Conférences, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/512 |
Feruglio Sylvain (Maître de Conférences [HDR], Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/514 |
Garda Patrick (Professeur Émérite, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/506 |
Granado Bertrand (Professeur, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/516 |
Hachicha Khalil (Maître de Conférences [HDR], Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/512 |
Pinna Andrea (Professeur, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/510 |
Sahbi Hichem (Chargé de Recherche [HDR], CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/506 |
Vallette Farouk (Maître de Conférences, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/514 |
Personnels administratifs et techniques (en commun avec d’autres équipes)
Bouyer Manuel (Ingénieur de Recherche, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414 |
Chaput Jean-Paul (Ingénieur, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 |
Lam Marie Véronique (Administratif, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/222 |
Rhouni Amine (Ingénieur de Recherche, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/518 |
6 Doctorants
Del cistia-Gallimard Caroline | Extérieur |
Demagh Lokmane | Extérieur CIFRE |
Enescu Victor (Moniteur, Bourse EDITE) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 |
Giasemis Fotis (Moniteur, ) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 |
Martin Garance (ATER, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/516 |
Wang Wenzheng (Moniteur, ) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/520 |
Personnels administratifs et techniques (propres à l'équipe)
Ahamada Nawfal (Temporary Research engineer, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/520 |
El Missaoui Imane (Ingénieure, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 |
Associé
Ugon Adrien (Chercheur) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/510 |
2 Invités ces 12 derniers mois
Saliba Ibrahim (du 02/11/2023 au 31/10/2024) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/520 |
Vergara Sanchez Diana Laura (du 03/04/2023 au 03/04/2024) |
Stagiaire
Li YongDocteurs depuis moins d'un an
Dupont Robin, Marsal Rémi, Mba Mathieu LeonelAnciens membres
Dupont Robin, Marsal Rémi, Mba Mathieu Leonelseptembre 2024