PolSys : Responsable : Mohab Safey El Din
6 Permanents
Berthomieu Jérémy (Maître de Conférences [HDR], Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319 |
Faugère Jean-Charles (Directeur de Recherche, INRIA) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/317 |
Neiger Vincent (Maître de Conférences, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323 |
Perret Ludovic (Maître de Conférences [HDR], Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323 |
Safey El Din Mohab (Professeur, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/321 |
Wang Dongming (Directeur de Recherche, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319 |
Personnels administratifs et techniques (en commun avec d’autres équipes)
Kabassanov Konstantin (Ingénieur, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410 |
Lam Marie Véronique (Administratif, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/222 |
Le Roux Pierre-Emmanuel (Ingénieur, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412 |
M'Baka Cyriaque (Ingénieur, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/416 |
7 Doctorants
Gopalakrishnan Sriram | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 |
Kouba Robin (Moniteur, UFR Ingénierie) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 |
Malhou Mohamed | Extérieur |
Mohr Rafael | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/315 |
Moreira Ferreira River | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 |
Pébereau Pierre | Extérieur CIFRE |
Tran Kevin (Moniteur, LIP6) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 |
Post-Doctorant
Battarbee Christopher | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/328 |
Associé
Prouff Emmanuel (Chercheur [HDR], ANSSI) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323 |
9 Invités ces 12 derniers mois
Ibrahim Alaa (du 01/04/2024 au 30/04/2027) | |
Taylor Adrien (du 01/04/2024 au 30/04/2027) | |
Eder Christian (du 30/03/2020 au 31/07/2026) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319 |
Bostan Alin (du 21/10/2019 au 31/08/2025) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/316 |
Prébet Rémi (du 02/07/2024 au 06/07/2025) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 |
Baker Matthew (du 01/12/2023 au 31/12/2024) | |
Notarantonio Hadrien (du 01/05/2021 au 30/09/2024) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 |
Chyzak Frédéric (du 21/10/2019 au 31/07/2024) | |
Vigorito Martina (du 17/01/2024 au 30/04/2024) |
Stagiaires
Gillot Edern, Loday Yoann, Pannier Lucas, Passe Hugo, Wang WeijiaDocteur depuis moins d'un an
Prébet RémiAnciens membres
Baldi Lorenzo, Naldi Simone, Scholten Georgyseptembre 2024