DECISION : Responsabile del gruppo di ricerca : Patrice Perny
7 Personale Accademico e di Ricerca permanente
Benabbou Nawal (Ricercatore, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/407 |
Brézillon Patrick (Professore Emerito, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/409 |
Lust Thibaut (Ricercatore HDR, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/405 |
Ouzia Hacène (Ricercatore, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/420 |
Perny Patrice (Professore, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/411 |
Spanjaard Olivier (Ricercatore HDR, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/406 |
Wuillemin Pierre-Henri (Ricercatore, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/403 |
Personale Tecnico ed Amministrativo (condiviso con altri gruppi)
Cuzin Vincent (Tecnico, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/411 |
Gayat Benoît (Tecnico, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405 |
Lam Marie Véronique (Amministratore, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/222 |
3 Studente di dottorato
Hadj Ali Mahdi | Esterno |
Herin Margot | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/401 |
Ouaguenouni Mohamed (ATER, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/404 |
Associato
Nguyen Viet Hung (Ricercatore) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/407 |
6 Invitato negli ultimi 12 mesi
Carbone Alessandra (da 01/01/2021 a 12/31/2024) | |
Lebrun Régis (da 10/10/2023 a 12/31/2024) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/422 |
Chassagnol Bastien (da 08/01/2023 a 09/01/2024) | |
Bederina Mohamed (da 02/14/2024 a 03/17/2024) | |
Bederina Mohamed (da 11/20/2023 a 12/30/2023) | |
Rezzag Abdelkrim (da 09/29/2023 a 10/25/2023) |
Stagista
Perrignon-Sommet ThibaultDottore di ricerca negli ultimi 12 mesi
Charon Claraex-Membri
Charon Clara, Minoux Michelsettembre 2024